Boje Vinding Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARIFOOD ApS AF 17. JANUAR 1985 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.950' DKK FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) (2023) |
Største underskud: | -10.911' DKK FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 132.129' DKK FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 259.415' DKK FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BVO HOLDING ApS (20 år 2 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1985 i MARIFOOD ApS AF 17. JANUAR 1985 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Boje Vinding Olesen i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 16. april 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BVO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BVO Service ApS
Via BVO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BVO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2004 -
BVO Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
BVO Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2015
Registreringsdato: 15.09.2015 -
DANIKA GRØNT A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014
Blå bog (fortsat)
Boje har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
06.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2014 - 01.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.01.2007 - 21.01.2008
Bestyrelsesmedlem
21.01.2007 - 09.02.2012
Direktør
26.10.2007 - 01.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2004 - 09.02.2012
Direktør
09.02.2012 - 13.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Boje Vinding Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BVO HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.522' DKK. Igennem holdingselskabet BVO HOLDING ApS har Boje derfor også ejerandele i BVO Service ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Boje Vinding Olesen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DANIKA GRØNT ApS (Nu: DANIKA GRØNT A/S) kunne offentliggøre et overskud på 3.372' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor FLENSTED A/S (Nu: FLENSTED Food Group A/S) kunne offentliggøre et underskud på 10.911' DKK.