Steen Egon Gjelstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOTAL TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STEEN GJELSTRUP TRANSPORT A/S (23 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1989 i TOTAL TRANSPORT A/S (tidligere A/S PSE NR.3557) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Steen Egon Gjelstrup i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 19. februar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LS Handel-Transport & Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
LS.Handel-Transport & Service I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019 -
LS Handel-Transport & Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
STEEN GJELSTRUP TRANSPORT A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2014
Registreringsdato: 10.12.2014
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.2009 - 12.12.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.05.1991 - 10.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2006 - 19.04.2006
Bestyrelsesmedlem
27.02.2008 - 26.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2007 - 13.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 6 måneder fra 1991 til 2014 hos STEEN GJELSTRUP TRANSPORT A/S.