Haci Nuri Ölcer
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JACKIE'S PIZZA V/TYRKAN ØLCER & HACI MURI ØLCER (Ejer) |
Største overskud: | 201' DKK DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) (2015-16) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 998' DKK DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 2.416' DKK DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK ERHVERVSRENGØRING ApS (5 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 ved JACKIE'S PIZZA V/TYRKAN ØLCER & HACI MURI ØLCER i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Türkan Olcer at Haci Nuri Ölcer stiftede JACKIE'S PIZZA V/TYRKAN ØLCER & HACI MURI ØLCER den dag i maj 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Haci i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Haci
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (21)
-
Haci (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021
Blå bog (fortsat)
Haci har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.03.2011 - 20.04.2011
Direktør
30.06.2011 - 07.12.2011
Ejer
01.08.2017 - 25.03.2022
Direktør
11.01.2018 - 11.02.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.09.2009 - 23.07.2010
Direktør
24.08.2010 - 18.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.11.2007 - 21.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.09.2009 - 24.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor DANSKE ERHVERVSFORBRUG ApS (Nu: Danske Erhvervs Forbrug ApS) landede et overskud på 40' DKK.