Sonny Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONDITOR BAGER MIDDELFART ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Koldingvej 82 (4 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2013 i KONDITOR BAGER MIDDELFART ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Sonny Johnsen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 18. august 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af friske bageriprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Koldingvej 82
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Koldingvej 82 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
LANDLYST HOLDING AF 2013 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2015
Registreringsdato: 27.02.2015 -
RINGVEJENS BAGERI ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2014
Registreringsdato: 27.11.2014
Blå bog (fortsat)
Sonny har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.02.2013 - 27.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.08.2013 - 27.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.02.2013 - 18.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab