Egon Madsen
Karrieren startede hos: | EGON MADSEN (Ejer) |
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i EGON MADSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Egon Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Egon nu bestreddet i 52 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGON MADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
TOFTEVEJENS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2014
Registreringsdato: 01.09.2014 -
OUTRUP-LUNDE FODERFORSYNING A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
TOFTEVEJENS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2002
Registreringsdato: 20.03.2002
Blå bog (fortsat)
Egon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.11.1971 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.03.2002 - 01.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.1997 - 30.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Jørgen Arberg Jespersen.