Kim Fajstrup Axelsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFA TRAFIK REKLAME A/S (Direktør) |
Største overskud: | 82.846' DKK ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S) (2022) |
Største underskud: | -9.629' DKK AFA REKLAME ÅRHUS A/S (2014) |
Største egenkapital: | 213.006' DKK ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S) (2023) |
Største gæld: | 187.809' DKK ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFA REKLAME ÅRHUS A/S (40 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos AFA TRAFIK REKLAME A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kim Fajstrup Axelsen i 37 år, inden stoppet den 1. juli 2014.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et overskud på 369' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIM AXELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
SØNDER ALLE 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
AFA DECAUX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1989 -
AFA REKLAME ÅRHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.1983
Ejendomme (5)
Tidslinje (16)
-
AFA REKLAME ÅRHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
AFA REKLAME ÅRHUS A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.11.2019
Registreringsdato: 05.11.2019 -
AFA TRAFIK REKLAME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2017
Registreringsdato: 22.06.2017
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.12.1983 - 01.03.2022
Bestyrelsesmedlem
27.12.1983 - Stadig aktiv
Ejer
04.04.2012 - 05.11.2019
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
03.03.2004 - 05.11.2019
Direktør
03.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.1977 - 22.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1989 - 01.07.2014
Bestyrelsesmedlem
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AFA REKLAME ÅRHUS A/S landede et overskud på 29.068' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor AFA REKLAME ÅRHUS A/S landede et underskud på 9.629' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 66.698' DKK (ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 635' DKK (SØNDER ALLE 14 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 213.006' DKK (ASX 14567 ApS (Nu: AFA DECAUX A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.947' DKK (SØNDER ALLE 14 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Anders Fajstrup Axelsen.