Bruno Østergaard-Andersen
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2013 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.940' DKK FUTURE FINANS ApS (Nu: HBPB INVEST ApS) (2020) |
Største underskud: | -14.340' DKK A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 82.743' DKK A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S) (2023) |
Største gæld: | 90.274' DKK A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S) (2014) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for mange år siden hos HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2013 A/S (tidligere FRIIS MØBLER HORSENS A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bruno Østergaard-Andersen i 21 år 4 måneder, inden stoppet den 9. marts 1992.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLACT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BLACT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (78)
-
K.A. EJENDOMME, LØSNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
A/S PSE NR. 4104 (Nu: KA MONTAGE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
BRUZZI DESIGN V/BRUNO ØSTERGÅRD-ANDERSEN (Nu: Bruno Østergård-Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016
Blå bog (fortsat)
Bruno har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
14.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2007 - 14.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 14.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.11.1976 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.08.2002 - 15.06.2010
Bestyrelsesmedlem
30.12.2004 - 29.04.2013
Direktør
23.08.2011 - 29.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Bruno Østergaard-Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos K.A. EJENDOMME, LØSNING A/S der præsenterede et overskud på 533' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos K.A. EJENDOMME, LØSNING A/S der præsenterede et underskud på 122' DKK.
Bruno har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 4 måneder fra 1990 til 2023 hos KA MONTAGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.033' DKK (A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 854' DKK (A/S PSE 14 NR. 1129 (Nu: TØMRER- OG SNEDKERVÆRKSTEDET. LØSNING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 82.743' DKK (A/S PSE 10 NR. 1210 (Nu: INTERKET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.994' DKK (FRIIS MØBLER A/S AF 1/4 1992 (Nu: CBN FINANCE & CONSULT A/S)).