Van Dinh Le
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dan-Le/ Van Dinh Le (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 250' DKK LE BD HOLDING IVS (Nu: BAOER APS) (2023-24) |
Største gæld: | 250' DKK LE BD HOLDING IVS (Nu: BAOER APS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAOER APS (6 år) |
Det startede for alvor en dag i 1997 ved Dan-Le/ Van Dinh Le (tidligere NAM A V/ VAN DINH LE) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Van Dinh Le der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Van i 3 år 1 måned, før stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAOER APS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
BAOER APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
BAOER APS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
LE BD HOLDING IVS (Nu: BAOER APS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
LE BD HOLDING IVS (Nu: BAOER APS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018
Blå bog (fortsat)
Van har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.09.2018 - 07.02.2022
Ejer
17.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2004 - 20.04.2005
Bestyrelsesmedlem
09.05.2005 - 28.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Van Dinh Le er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BAOER APS (ejer lige nu 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 250' DKK. Igennem holdingselskabet BAOER APS har Van derfor også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Van Dinh Le, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Van' netværk er Giang Truc Hoai Le.