Palle Birkhøj Jelle Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | Hr. Palle B. Jelle Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 532' DKK VINDUESCENTRET RANDERS ApS (Nu: VCTHOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -359' DKK P og H Invest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.857' DKK VINDUESCENTRET RANDERS ApS (Nu: VCTHOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 10.057' DKK P og H Invest ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FOKUS VINDUER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VCTHOLDING ApS (21 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1995 i Hr. Palle B. Jelle Mikkelsen (tidligere Scan-Element v/Palle B. Jelle Mikkelsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Palle Birkhøj Jelle Mikkelsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Palle i 7 år 10 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af hydraulisk udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FOKUS VINDUER A/S
Ejerandel: 100% -
VCTHOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
VCTHOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2002 -
FOKUS VINDUER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
FOKUS VINDUER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2009
Tidslinje (19)
-
P og H Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
P og H Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2021
Registreringsdato: 18.01.2021 -
FOKUS VINDUER A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011
Blå bog (fortsat)
Palle har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.01.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.06.2007 - 11.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 31.07.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor VINDUESCENTRET RANDERS ApS (Nu: VCTHOLDING ApS) landede et overskud på 532' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P og H Invest ApS landede et underskud på 359' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 359' DKK (P og H Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.504' DKK (VINDUESCENTRET RANDERS ApS (Nu: VCTHOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -333' DKK (P og H Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Annette Birkhøj Kondrup Mikkelsen.