Jørgen Havelund
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FODERFORSYNING MIDTFYN A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FODERFORSYNING MIDTFYN A.M.B.A. (5 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1997 hos FODERFORSYNING MIDTFYN A.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Havelund i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 31. december 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. september 2003.
Tidslinje (4)
-
Havelund - Rudme (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Havelund - Rudme (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
FODERFORSYNING MIDTFYN A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
01.06.2021 - 14.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.10.1997 - 31.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Claus Nielsen.