Jytte Wissing
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kongeå Sadelmager V. Jytte Wissing (Ejer) |
Største overskud: | 48' DKK Kongeå Sadelmager ApS (2018) |
Største underskud: | -141' DKK Horse Wissing Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 95' DKK Kongeå Sadelmager ApS (2018) |
Største gæld: | 692' DKK Kongeå Sadelmager ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Kongeaa Sadel.dk ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kongeå Sadelmager V. Jytte Wissing (28 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1996 hos Kongeå Sadelmager V. Jytte Wissing (tidligere GREDSTEDBRO RIDEUDSTYR V/SADELMAGER JYTTE W JENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jytte Wissing og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jytte nu bestreddet i 28 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kongeå Sadelmager V. Jytte Wissing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Horse Wissing Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kongeaa Sadel.dk ApS UNDER KONKURS
Via Horse Wissing Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Horse Wissing Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Kongeaa Sadel.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Kongeaa Sadel.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jytte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.09.2018 - 26.10.2020
Ejer
13.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2020 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.09.2018 - 08.10.2020
Reel ejer
13.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2020 - 24.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.01.2018 - 27.02.2020
Ejerandel: 100%
Jytte Wissing er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Horse Wissing Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på -129' DKK. Igennem holdingselskabet Horse Wissing Holding ApS har Jytte derfor også ejerandele i Kongeaa Sadel.dk ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jytte Wissing, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Kongeå Sadelmager ApS kunne offentliggøre et overskud på 48' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Horse Wissing Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 141' DKK.