Bent Brun Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SUNDHEDSUDLEJNING (Ejer) |
Største overskud: | 2.850' DKK LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (2021) |
Største underskud: | -810' DKK Lægehuset Vestergade 3A - Toftlund ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.484' DKK LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (2021) |
Største gæld: | 1.455' DKK LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BK HOLDING, HADERSLEV ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1998 hos I/S SUNDHEDSUDLEJNING som Ejer. Bent Brun Kristensen købte en andel af virksomheden den 1. januar 1998 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Bent af: Kirsten Granlie, Rita Birkeland, Edna Schultz Mandrella og Hans Granlie. Titlen som Ejer havde Bent i 13 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BK HOLDING, HADERSLEV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE
Via BK HOLDING, HADERSLEV ApS
Direktørposter (2)
-
BK HOLDING, HADERSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2008 -
LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2021
Registreringsdato: 22.12.2021 -
Lægehuset Vestergade 3A - Toftlund ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
Lægehuset Vestergade 3A - Toftlund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2015
Registreringsdato: 21.12.2015
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.09.2008 - 08.02.2022
Direktør
22.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
21.12.2015 - 28.05.2021
Ejerandel: 33,3% -
Ejer
01.01.1998 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.06.2008 - 17.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Brun Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BK HOLDING, HADERSLEV ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.129' DKK. Igennem sit holdingselskab BK HOLDING, HADERSLEV ApS har Bent dermed også ejerandele i LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bent Brun Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE fremviste et overskud på 2.850' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Lægehuset Vestergade 3A - Toftlund ApS fremviste et underskud på 810' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.598' DKK (LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.095' DKK (LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.129' DKK (BK HOLDING, HADERSLEV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Lada Savchenko.