Jørn Qviste
Karrieren startede hos: | PETER BODUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 217.714' DKK ELECTROMATIC HOLDING A/S, HADSTEN (Nu: CARLO GAVAZZI PARTICIPATION DANMARK A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -68.885' DKK EJENDOMSSELSKABET N.E.M.P. A/S (2022) |
Største egenkapital: | 701.855' DKK DAN CAKE HANDEL A/S (Nu: DAN CAKE A/S) (2023) |
Største gæld: | 555.886' DKK KIA AUTOMOBILER A/S (Nu: KIA IMPORT DANMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos DAN CAKE HANDEL A/S (Nu: DAN CAKE A/S) (2014) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved PETER BODUM A/S (tidligere BODUM HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Qviste i 44 år 3 måneder, før fratrædelsen den 4. august 1988.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med porcelæns- og glasvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.626' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Qviste Adv. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J. QVISTE ADV. ApS
Via J. Qviste Adv. Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J. QVISTE ADV. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2000 -
J. Qviste Adv. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2020
Bestyrelsesposter (13)
-
N.E.M.P. HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2021 -
EJENDOMSSELSKABET N.E.M.P. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2018 -
Mathilda Emilie Nellemann Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2017 -
Vilhelm Jacob Nellemann Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2017 -
LANDSHOLDET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2017 -
Marie Emilie Nellemann Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2017 -
Alfa Dana ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.02.2017 -
CARLO GAVAZZI PARTICIPATION DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.06.2015 -
CARLO GAVAZZI INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2004 -
CARLO GAVAZZI HANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.1997 -
Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2018 -
Eva Birgitta Rind Nellemann Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2017 -
LANDSHOLDET HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2010
Tidslinje (338)
-
N.E.M.P. HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
N.E.M.P. HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
TRAGENCO ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jørn har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 80 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Qviste er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Qviste Adv. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 581' DKK. Igennem sit holdingselskab J. Qviste Adv. Holding ApS har Jørn dermed også ejerandele i J. QVISTE ADV. ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jørn Qviste, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jørn Qviste har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved ELECTROMATIC HOLDING A/S, HADSTEN (Nu: CARLO GAVAZZI PARTICIPATION DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 217.714' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSSELSKABET N.E.M.P. A/S der præsenterede et underskud på 68.885' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 161 forskellige selskaber (heraf 36 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 3 måneder fra 1944 til 1988 hos PETER BODUM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 179.285' DKK (DAN CAKE HANDEL A/S (Nu: DAN CAKE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.286' DKK (LANDSHOLDET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 701.855' DKK (DAN CAKE HANDEL A/S (Nu: DAN CAKE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 71' DKK (Eva Birgitta Rind Nellemann Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Vilhelm Jacob Nellemann.