Charlotte Elisabeth Zeuthen Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bruun Petersen v/Charlotte E Zeuthen Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 67' DKK OUR RECORDINGS ApS (2014) |
Største underskud: | -48' DKK OUR RECORDINGS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 164' DKK OUR RECORDINGS ApS (2021) |
Største gæld: | 184' DKK OUR RECORDINGS ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OUR RECORDINGS ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved Bruun Petersen v/Charlotte E Zeuthen Petersen (tidligere BRUUN PETERSEN V/CHARLOTTE E ZEUTHEN PETERSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Elisabeth Zeuthen Bruun der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Charlotte i 11 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor prepress- og premedia-arbejde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
OUR RECORDINGS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2006
Tidslinje (23)
-
BRUUN PETERSEN V/CHARLOTTE E ZEUTHEN PETERSEN (Nu: Bruun Petersen v/Charlotte E Zeuthen Petersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
Wilmot & Bruun I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.09.2007
Registreringsdato: 24.09.2007 -
OUR RECORDINGS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2006
Registreringsdato: 10.11.2006
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.11.2001 - 24.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.09.1998 - 11.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.10.1998 - 02.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Lars Hannibal Knudsen.