Keld Løkkegård Jacobsen
Erhvervsaktiv: | 16. nov. 1996 - 31. dec. 2003 |
Karrieren startede hos: | VINKEL DYREKLINIK-VIBORG V/KELD LØKKEGÅRD JACOBSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINKEL DYREKLINIK-VIBORG V/KELD LØKKEGÅRD JACOBSEN (27 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1996 ved VINKEL DYREKLINIK-VIBORG V/KELD LØKKEGÅRD JACOBSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Keld Løkkegård Jacobsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Keld nu bestreddet i 27 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VINKEL DYREKLINIK-VIBORG V/KELD LØKKEGÅRD JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (3)
-
NABEVEJ 11 I/S V/POUL-ERIK ELLEGAARD MOGENSEN OG KELD LØKKEGÅRD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003 -
NABEVEJ 11 I/S V/POUL-ERIK ELLEGAARD MOGENSEN OG KELD LØKKEGÅRD (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1997
Registreringsdato: 01.07.1997 -
VINKEL DYREKLINIK-VIBORG V/KELD LØKKEGÅRD JACOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.1996
Registreringsdato: 16.11.1996
Blå bog (fortsat)
Keld har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager