Morten Aarup Herbst
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BI GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.167' DKK XDP HERNING A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) (2019) |
Største underskud: | -8.549' DKK XDP HERNING A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 5.605' DKK AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS (2022-23) |
Største gæld: | 27.706' DKK XDP HERNING A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos XDP HERNING A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 ved BI GROUP A/S (tidligere PARTNER SILKEBORG A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Aarup Herbst i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 4. januar 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor vandrehjem. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Officepilot ApS
Via AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS -
Stærmose & Aarup Ejendomme ApS
Via AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS
Direktørposter (3)
-
Officepilot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2023 -
Stærmose & Aarup Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2017 -
AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2006
Tidslinje (31)
-
Dato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Officepilot ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
PRINTING SOLUTION ApS (Nu: Officepilot ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023
Navnehistorik (2)
-
22.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.03.2014 - 02.03.2015
Bestyrelsesmedlem
03.03.2014 - 09.02.2018
Reel ejer
03.03.2014 - Stadig aktiv
Direktør
03.03.2015 - 07.11.2023
Direktør
08.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.05.2020 - 29.03.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.10.2019 - 01.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Aarup Herbst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.605' DKK. Igennem sit holdingselskab AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS har Morten dermed også ejerandele i Officepilot ApS (50-66.65%) og Stærmose & Aarup Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Morten Aarup Herbst, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Stærmose & Aarup Ejendomme ApS fremviste et overskud på 2.051' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Stærmose & Aarup Ejendomme ApS fremviste et underskud på 1.015' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.899' DKK (PRINTING SOLUTION ApS (Nu: Officepilot ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 934' DKK (Stærmose & Aarup Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.605' DKK (AARUP HOLDING & INVESTMENT COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.378' DKK (Stærmose & Aarup Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Knud Jesper Stærmose Andersen.