Dan Toft Bork
Karrieren startede hos: | DAN BORK & PARTNERS TREND FACTORY (Ejer) |
Største overskud: | 3.712' DKK SEA RANCH ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.878' DKK SEA RANCH ApS (2021) |
Største egenkapital: | 9.678' DKK HANDELSSTANDSFORENINGEN I GENTOFTE KOMMUNES VELGØRENDE FOND (2021) |
Største gæld: | 28.279' DKK SEA RANCH ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SEA RANCH ApS (2021) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos DAN BORK & PARTNERS TREND FACTORY som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dan Toft Bork der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Dan i 30 år 8 måneder, inden stoppet den 26. august 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DB&P ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
DB&P ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2008
Tidslinje (32)
-
BUTIK E.D. ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
BORKS ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019 -
BUTIK E.D. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2015
Registreringsdato: 27.04.2015
Blå bog (fortsat)
Dan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.03.1994 - 19.06.2002
Bestyrelsesmedlem
01.03.1994 - 08.01.2004
Reel ejer
18.08.2003 - 01.11.2023
Bestyrelsesmedlem
31.05.2006 - 27.04.2015
Direktør
27.04.2015 - 01.11.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.02.2010 - 27.12.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.09.2006 - 04.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.08.2003 - Stadig aktiv
Ejer
18.08.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2006 - 29.05.2008
Direktør
29.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
19.12.1994 - 21.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DB&P ApS fremviste et overskud på 1.959' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DB&P ApS fremviste et underskud på 445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 345' DKK (SEA RANCH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.509' DKK (HANDELSSTANDSFORENINGEN I GENTOFTE KOMMUNES VELGØRENDE FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.070' DKK (D E B INTER-COLLECTION ApS (Nu: DEB COLLECTION ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Elly Marie Therese Bork.