Mads Cai Boye Christensen
Åsvej 6, 5853 Ørbæk, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af TALFI-SKOLEN/MADS CHRISTENSEN (30 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1987 hos HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS (tidligere ASX 11032 ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Mads Cai Boye Christensen i 1 år 1 måned, inden stoppet den 5. februar 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. marts 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TALFI-SKOLEN/MADS CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
TALFI-SKOLEN/MADS CHRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1994
Registreringsdato: 01.08.1994 -
ASX 11032 ApS (Nu: HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.02.1988
Registreringsdato: 05.02.1988 -
ASX 11032 ApS (Nu: HANSEN OG CHRISTENSEN, NYBORG ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.1987
Registreringsdato: 01.01.1987
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1987 - 05.02.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?