Jacob Holberg Israelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLBERG GULVE V/JACOB HOLBERG ISRAELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.565' DKK HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.052' DKK HOLBERG GULVE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 11.006' DKK HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS (2014-15) |
Største gæld: | 7.258' DKK HOLBERG GULVE ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HOLBERG GULVE ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLBERG GULVE ApS (24 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1999 i HOLBERG GULVE V/JACOB HOLBERG ISRAELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jacob Holberg Israelsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jacob i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Gulvgiganten ApS
Via HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS -
HOLBERG GULVE ApS
Via HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS
Direktørposter (3)
-
HOLBERG GULVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.1999 -
HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2005 -
Gulvgiganten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Gulvgiganten ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2024
Registreringsdato: 10.03.2024 -
Gulvgiganten ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Gulvgiganten ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.10.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.05.2021 - 28.01.2024
Reel ejer
31.05.2021 - 28.01.2024
Ejer
29.01.2024 - 10.03.2024
Direktør og Reel ejer
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jacob Holberg Israelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.966' DKK. Igennem sit holdingselskab HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS har Jacob dermed også ejerandele i Gulvgiganten ApS (33.34-49.99%) & HOLBERG GULVE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jacob Holberg Israelsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS fremviste et overskud på 2.565' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HOLBERG GULVE ApS fremviste et underskud på 2.052' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 887' DKK (HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Gulvgiganten ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.966' DKK (HOLBERG HOLDING, SLAGELSE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (Gulvgiganten ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Martin Colbe.