Thomas Østergaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Pedersen. (Ejer) |
Største overskud: | 19.517' DKK HJARNØ HAVBRUG A/S (Nu: HH1 af 22.12.2023 ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -13.839' DKK HJARNØ DAMBRUG HOLDING ApS (Nu: TBA Holding af 1982 ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 37.168' DKK HJARNØ DAMBRUG HOLDING ApS (Nu: TBA Holding af 1982 ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 68.465' DKK HJARNØ HAVBRUG A/S (Nu: HH1 af 22.12.2023 ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos HJARNØ HAVBRUG A/S (Nu: HH1 af 22.12.2023 ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Pedersen. (42 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1981 ved Thomas Pedersen. (tidligere Thomas Pedersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Østergaard Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Thomas nu bestreddet i 42 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
STOURUP MINK HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Thomas Pedersen.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STANKUNAI HOLDING A/S
Via STOURUP MINK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TBA Holding af 1982 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2022 -
STOURUP MINK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
TBA Holding af 1982 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2016 -
STANKUNAI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2004
Ejendomme (4)
Tidslinje (36)
-
The Mussel Farm ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
HAVBRUGET HUNDSHAGE A/S (Nu: HH2 af 22.12.2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
HJARNØ HAVBRUG A/S (Nu: HH1 af 22.12.2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.10.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.11.2022 - 04.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2004 - 19.10.2010
Bestyrelsesmedlem
14.01.2014 - 03.03.2016
Bestyrelsesmedlem
04.03.2016 - 22.12.2023
Direktør
22.08.2022 - 22.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Østergaard Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STOURUP MINK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -132' DKK. Gennem holdingselskabet STOURUP MINK HOLDING ApS har Thomas derfor også andele i STANKUNAI HOLDING A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Østergaard Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Østergaard Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved HJARNØ HAVBRUG A/S (Nu: HH1 af 22.12.2023 ApS) der præsenterede et overskud på 19.517' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved HJARNØ DAMBRUG HOLDING ApS (Nu: TBA Holding af 1982 ApS) der præsenterede et underskud på 13.839' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 11 måneder fra 2004 til i dag hos STANKUNAI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.066' DKK (A.M. AQUA A/S (Nu: Pedersen Aqua ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 861' DKK (STANKUNAI HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.632' DKK (A.M. AQUA A/S (Nu: Pedersen Aqua ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -132' DKK (STOURUP MINK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christian Anker Hansen.