Michael Christian Ellegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | YOUNG FLOWERS MICHAEL C ELLEGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 5.302' DKK YOUNG FLOWERS HOLDING ApS (Nu: MINVEST HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.001' DKK PLS NORDIC A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 39.918' DKK YOUNG FLOWERS HOLDING ApS (Nu: MINVEST HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 15.854' DKK YOUNG FLOWERS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos PLS NORDIC A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af YOUNG FLOWERS A/S (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 hos YOUNG FLOWERS MICHAEL C ELLEGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Christian Ellegaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 16. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
YOUNG FLOWERS A/S
Ejerandel: 100% -
MINVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MINVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2001 -
YOUNG FLOWERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
YOUNG FLOWERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
PLS NORDIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022 -
PLS NORDIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022 -
PLS NORDIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.09.2022 - 21.10.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 16.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Christian Ellegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MINVEST HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.918' DKK. Igennem sit holdingselskab MINVEST HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i YOUNG FLOWERS A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Christian Ellegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor YOUNG FLOWERS HOLDING ApS (Nu: MINVEST HOLDING ApS) fremviste et overskud på 5.302' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PLS NORDIC A/S fremviste et underskud på 1.001' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.732' DKK (YOUNG FLOWERS HOLDING ApS (Nu: MINVEST HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.001' DKK (PLS NORDIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.918' DKK (YOUNG FLOWERS HOLDING ApS (Nu: MINVEST HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 210' DKK (PLS NORDIC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anna Katrine Ellegaard.