Arne Vogt
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1992 - 31. dec. 2017 |
Karrieren startede hos: | Arne's Rustfri Montage (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arne's Rustfri Montage (32 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1992 ved Arne's Rustfri Montage (tidligere Minkavler v/Arne Vogt) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Vogt og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Arne nu besiddet i 32 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor maskinforarbejdning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arne's Rustfri Montage
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Guldager Pelsdyrfarm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Guldager Pelsdyrfarm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
Minkavler v/Arne Vogt (Nu: Arne's Rustfri Montage) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1992
Registreringsdato: 01.01.1992
Blå bog (fortsat)
Arne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager