Ole Dannemann Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1995 - 14. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | O D JENSEN SALG V/OLE DANNEMANN JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af O D JENSEN SALG V/OLE DANNEMANN JENSEN (29 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1995 hos O D JENSEN SALG V/OLE DANNEMANN JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ole Dannemann Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Ole nu bestreddet i 29 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O D JENSEN SALG V/OLE DANNEMANN JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
I/S Espergærde (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
I/S Espergærde (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001 -
O D JENSEN SALG V/OLE DANNEMANN JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1995
Registreringsdato: 01.04.1995
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 14.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager