Kaj Orla Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINFORM V/PER HEMME NIELSEN M FL (Ejer) |
Største overskud: | 114' DKK TK ELECTRONICS ApS (Nu: DANISH AT A/S) (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | -1.922' DKK TK ELECTRONICS ApS (Nu: DANISH AT A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 1.975' DKK TK ELECTRONICS ApS (Nu: DANISH AT A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Radioactiv v/Kaj O Danielsen (17 år 2 måneder) |
Det hele startede i 1993 ved FINFORM V/PER HEMME NIELSEN M FL i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Per Hemme at Kaj Orla Danielsen stiftede FINFORM V/PER HEMME NIELSEN M FL den dag i januar 1993. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kaj i 9 år 9 måneder, før stoppet den 31. oktober 2002.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med helsekostprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Radioactiv v/Kaj O Danielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
LYDGALLERIET ApS (Nu: RADIOACTIV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2009
Registreringsdato: 14.04.2009 -
KOD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2009
Registreringsdato: 14.04.2009 -
INTODESIGN ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2008
Registreringsdato: 26.11.2008
Blå bog (fortsat)
Kaj har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.10.2002 - 14.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.03.2001 - 14.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.07.2006 - 26.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.04.2001 - 22.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab