Søren Bækgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zignal Skilte/Klematis (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zignal Skilte/Klematis (25 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1992 i Zignal Skilte/Klematis (tidligere Sl Co Søren Nielsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Bækgaard Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 25 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen blomsterforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Tidslinje (6)
-
Sl Co Søren Nielsen (Nu: Zignal Skilte/Klematis) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
SØREN BÆKGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2011
Registreringsdato: 14.09.2011 -
ZIGNAL SKILTE & REKLAME ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2011
Registreringsdato: 08.04.2011
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1992 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.01.2008 - 14.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2008 - 08.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jasper Mossin Lacor.