Gitte Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GITTE ANDREASEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.837' DKK ARCTIC HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: BDA HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -45' DKK ARCTIC OUTDOOR ApS (2023) |
Største egenkapital: | 37.210' DKK ARCTIC HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: BDA HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 13.770' DKK ARCTIC A/S (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ARCTIC A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af DENCKER GROUP GITTE OG BO ANDREASEN (31 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1993 ved GITTE ANDREASEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Gitte Andreasen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Gitte i 6 år 3 måneder, før stoppet den 30. september 1999.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DENCKER GROUP GITTE OG BO ANDREASEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BDA HOLDING A/S
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ARCTIC A/S
Via BDA HOLDING A/S -
STORK ApS
Via BDA HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
STORK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2009 -
BDA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2001
Bestyrelsesposter (3)
-
BDA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2001 -
ARCTIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.1999 -
NORDISK TEKSTIL VÆVERI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
ARCTIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
NORDISK TEKSTIL VÆVERI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2020
Registreringsdato: 21.05.2020 -
ARCTIC NORD A/S (Nu: NORDISK TEKSTIL VÆVERI ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020
Blå bog (fortsat)
Gitte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 82% -
Stifter og Ejer
01.06.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.09.1998 - Stadig aktiv
Direktør
14.09.1999 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
14.09.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 82% -
Reel ejer
11.10.2010 - 09.07.2020
Ejerandel: 97% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2011 - 20.05.2020
Bestyrelsesmedlem
21.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BDA HOLDING A/S (ejer lige nu 82%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37.210' DKK. Igennem holdingselskabet BDA HOLDING A/S har Gitte derfor også ejerandele i ARCTIC A/S (100%) og STORK ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Gitte Andreasen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ARCTIC HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: BDA HOLDING A/S) kunne offentliggøre et overskud på 8.837' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.793' DKK (ARCTIC HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: BDA HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45' DKK (ARCTIC OUTDOOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.210' DKK (ARCTIC HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: BDA HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 214' DKK (ARCTIC OUTDOOR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Isabella Dencker Møller.