Carsten Poul Timm
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1993 - 30. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | I/S HALLS ALLE 11 (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S HALLS ALLE 11 (9 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1993 hos I/S HALLS ALLE 11 i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Annie Timm, Jørgen Kai Timm, Mette Timm at Carsten Poul Timm stiftede I/S HALLS ALLE 11 den dag i oktober 1993. Titlen som Ejer og Stifter havde Carsten i 9 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Halls Allé 11
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Noble Copenhagen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
DreamSalary (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
DreamSalary (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Noble Copenhagen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2023 - 30.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1993 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Mette Timm.