Jan Rokkjær Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejning v/Jan Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 12.322' DKK Easy-AgriCare A/S (2022-23) |
Største underskud: | -373' DKK Easy-AgriCare A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 18.115' DKK Easy-AgriCare A/S (2022-23) |
Største gæld: | 111.042' DKK Easy-AgriCare A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Easy-AgriCare A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejning v/Jan Nielsen (34 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1990 hos Udlejning v/Jan Nielsen (tidligere FREDSØ MASKINSTATION V/JAN NIELSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Rokkjær Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen vejgodstransport.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fredsø Logistik ApS
Ejerandel: 100% -
Udlejning v/Jan Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vilsund Shells A/S
Via Fredsø Logistik ApS -
Kingo Recycling Mors A/S
Via Vilsund Shells A/S -
Udviklingssel. Biogas Mors A/S
Via Vilsund Shells A/S
Direktørposter (2)
-
Vilsund Shells A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2017 -
Fredsø Logistik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2004
Bestyrelsesposter (3)
-
Vilsund Shells A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2017 -
Udviklingssel. Biogas Mors A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2023 -
Kingo Recycling Mors A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Udviklingssel. Biogas Mors A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
DANSK DYRESTIMULI A/S (Nu: Easy-AgriCare A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021 -
DDS Ejendomme A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Vilsund Shells A/S -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor FREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS (Nu: Fredsø Logistik ApS) fremviste et overskud på 2.383' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Vilsund Shells A/S fremviste et underskud på 142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.082' DKK (Vilsund Shells A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.213' DKK (Vilsund Shells A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.338' DKK (Viking Recycling A/S (Nu: Kingo Recycling Mors A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Holland Shellfish International B.V..