Jens Ole Karmsteen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 1976 (48 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GDR JENS OLE KARMSTEEN (Stifter) |
Største overskud: | 26.070' DKK KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) (2021) |
Største underskud: | -10.622' DKK KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) (2022) |
Største egenkapital: | 284.623' DKK KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) (2021) |
Største gæld: | 202.496' DKK KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) (2022) |
Flest årsværk: | 295 årsværk hos KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GDR JENS OLE KARMSTEEN (48 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved GDR JENS OLE KARMSTEEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jens Ole Karmsteen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Jens nu besiddet i 48 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GDR JENS OLE KARMSTEEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Landbrugsrådgivning Øst Sjællandske Familielandbrug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Østlige Øer f.m.b.a
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Østlige Øer f.m.b.a
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
Landbrugsrådgivning Øst Sjællandske Familielandbrug
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Repræsentant
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.03.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2007 - 10.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2010 - 01.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Ole Karmsteen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) der præsenterede et overskud på 124' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK) der præsenterede et underskud på 7.970' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2007 til 2015 hos VIKINGDANMARK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.169' DKK (KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 281.588' DKK (KVÆGAVLSFORENINGEN DANSIRE (Nu: VIKINGDANMARK)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27.038' DKK (Østlige Øer f.m.b.a).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Camilla Dupont.