Niels Anton Palmelund Poulsen
Karrieren startede hos: | PALME ELECTRONIC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.671' DKK HANSEN EL A/S (2023) |
Største underskud: | -4.111' DKK TRIO RENT ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 7.248' DKK HANSEN EL A/S (2023) |
Største gæld: | 6.236' DKK TRIO RENT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos HANSEN EL A/S (2021) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved PALME ELECTRONIC ApS (tidligere THOMA RADIO, ODENSE A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Niels Anton Palmelund Poulsen i 59 år 4 måneder, før stoppet den 17. november 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor radio- og tv-forretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 2.501' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AciaNet ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
AciaNet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023
Tidslinje (54)
-
AciaNet ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
AciaNet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
L V Kabler & Rør Entreprise v/Niels Anton Palmelund Poulsen (Nu: Niels A P Poulsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - 10.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.12.1986 - 17.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.06.1956 - 17.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 11 måneder fra 1988 til 2014 hos JEFSEN RADIO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.671' DKK (HANSEN EL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.248' DKK (HANSEN EL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.515' DKK (NISSEN, SØLSTED, RADIO-TV ApS (Nu: E.V. AF 1. MAJ 2003 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Martin Quist Hjort.