Mogens Damgaard-Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DE FIRE SANSER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.049' DKK MONTRA HOTEL A/S (2019) |
Største underskud: | -4.789' DKK MONTRA HOTEL A/S (2020) |
Største egenkapital: | 213.450' DKK MONTRA HOTEL A/S (2014) |
Største gæld: | 31.666' DKK MONTRA HOTEL A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Cafe Blicher ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mogens Damgaard-Olesen (19 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1990 ved DE FIRE SANSER ApS (tidligere ADR NR. 1875 ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Mogens Damgaard-Olesen i 2 år 6 måneder, før stoppet den 3. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. august 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Blicher ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vesterport Madmarked ApS
Via Cafe Blicher ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Cafe Blicher ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2021 -
Vesterport Madmarked ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Vesterport Madmarked ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2024
Registreringsdato: 07.09.2024 -
Café Blicher v/Mogens Damgaard-Olesen (Nu: Mogens Damgaard-Olesen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Cafe Blicher ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2021
Registreringsdato: 18.01.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.05.2005 - 31.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1995 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Cafe Blicher ApS kunne fremvise et overskud på 259' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Cafe Blicher ApS kunne fremvise et underskud på 157' DKK.