Jan Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Jan Laursen (Ejer) |
Største overskud: | 1.849' DKK DAN-EQUIP A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.251' DKK DAN-EQUIP A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 8.274' DKK DAN-EQUIP A/S (2013-14) |
Største gæld: | 20.721' DKK DAN-EQUIP A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DAN-EQUIP A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jan Laursen (6 år) |
Det begyndte den dag i 2018 hos Jan Laursen i hvervet som Ejer. Jan Laursen købte virksomheden Jan Laursen den 1. september 2018. Jan har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer har Jan nu besiddet i 6 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jan Laursen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DAN-EQUIP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Dan-Equip Property ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Dan-Equip Property ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
DAN-EQUIP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2023 - 29.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos DAN-EQUIP A/S der præsenterede et overskud på 1.849' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos DAN-EQUIP A/S der præsenterede et underskud på 640' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2019 til i dag hos DAN-EQUIP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.348' DKK (DAN-EQUIP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.028' DKK (DAN-EQUIP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 918' DKK (Dan-Equip Property ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Knud Martin Ravn Pedersen.