Palle Schmidt
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1999 - 1. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | OKSBØL MASKINSTATION /PALLE SCHMIDT (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af OKSBØL MASKINSTATION /PALLE SCHMIDT (5 år 4 måneder) |
Det hele startede i 1999 ved OKSBØL MASKINSTATION /PALLE SCHMIDT i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Palle Schmidt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Palle i 5 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor landbrugsmaskinstationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2004.
Tidslinje (4)
-
I/S Palle Schmidt og Tina Jepsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
I/S Palle Schmidt og Tina Jepsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
OKSBØL MASKINSTATION /PALLE SCHMIDT (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2004
Registreringsdato: 30.06.2004
Blå bog (fortsat)
Palle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2024 - 01.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Vagn Erik Hvid.