Erling Henrik Klingenberg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1975 (49 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK GIESE & CO. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Teknologisikring v/E H Klingenberg (27 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for mange år siden hos ERIK GIESE & CO. ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Erling Henrik Klingenberg i 16 år 1 måned, inden stoppet den 12. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juli 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Teknologisikring v/E H Klingenberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FOURFOCUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2008
Registreringsdato: 01.03.2008 -
FOURFOCUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2007
Registreringsdato: 27.06.2007 -
DANSK TEKNOLOGISIKRING V/E H KLINGENBERG-JENSEN (Nu: Dansk Teknologisikring v/E H Klingenberg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1997
Registreringsdato: 01.03.1997
Blå bog (fortsat)
Erling har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2007 - 01.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1975 - 12.03.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Erling har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 1 måned fra 1975 til 1991 hos ERIK GIESE & CO. ApS.