Poul Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.706' DKK TESTRUPGÅRD ApS (2020-21) |
Største underskud: | -6.397' DKK TESTRUPGÅRD ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 38.782' DKK TESTRUPGÅRD ApS (2022-23) |
Største gæld: | 23.586' DKK TESTRUPGÅRD ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos TESTRUPGÅRD ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af POUL RASMUSSEN (21 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1991 i POUL RASMUSSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Poul Rasmussen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Poul i 21 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af slagtesvin. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TESTRUPGÅRD ApS
Via TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2012
Tidslinje (9)
-
TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2016
Registreringsdato: 15.10.2016 -
TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.10.2016
Registreringsdato: 14.10.2016 -
POUL RASMUSSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013
Blå bog (fortsat)
Poul har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.12.2012 - 24.09.2019
Reel ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,3% -
Ejer
05.12.2012 - 14.10.2016
Direktør
05.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63,75% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.12.2012 - 05.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS (63,75% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.180' DKK. Igennem holdingselskabet TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS har Poul derfor også ejerandele i TESTRUPGÅRD ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Poul Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TESTRUPGÅRD ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.706' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TESTRUPGÅRD ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.397' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Claus Jarle Sørensen.