Claus Schønemann Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STATENS EJENDOMSSALG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 898.981' DKK BELLA CENTER A/S (Nu: Bellakvarter A/S) (2021) |
Største underskud: | -414.246' DKK ARENA CPHX A/S (Nu: ARENA CPHX P/S) (2016) |
Største egenkapital: | 4.456.647' DKK FORS Holding A/S (2015) |
Største gæld: | 1.340.213' DKK EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4skel (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 ved STATENS EJENDOMSSALG A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Schønemann Juhl i 2 år 4 måneder, før stoppet den 19. marts 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 266.476' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
4skel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Juhl CPH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Forskel ApS
Via Juhl CPH Holding ApS -
Danstrup Vin ApS
Via Juhl CPH Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Forskel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017 -
Juhl CPH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2018 -
Danstrup Vin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST BOLIG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019 -
FORS Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2021 -
FORS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2021 -
Zeuthen Storm P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2018 -
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019 -
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST KOMMUNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019 -
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019 -
GreenMobility A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2019
Ejendomme (6)
Tidslinje (35)
-
DataFair ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
FORS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
FORS Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
10.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Schønemann Juhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Juhl CPH Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.803' DKK. Gennem holdingselskabet Juhl CPH Holding ApS har Claus derfor også andele i Forskel ApS (100%) og Danstrup Vin ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Claus Schønemann Juhl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claus Schønemann Juhl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Zeuthen Storm & Co A/S (Nu: Zeuthen Storm P/S) der præsenterede et overskud på 5.875' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GreenMobility A/S der præsenterede et underskud på 78.082' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2010 til 2003 hos SYMBION FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 326.939' DKK (BELLA CENTER A/S (Nu: Bellakvarter A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49.077' DKK (GreenMobility A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.287.327' DKK (FORS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -601' DKK (DataFair ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Marianne Philip.