Gunnar Kvistgaard
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 5. JUNI 1990, VOJENS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.096' DKK Profound Actives Europe ApS (2020) |
Største underskud: | -2.724' DKK Profound Actives Europe ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.729' DKK IsoFirms ApS (2023) |
Største gæld: | 8.542' DKK Profound Actives Europe ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Profound Actives Europe ApS (2018) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 5. JUNI 1990, VOJENS (tidligere C.A. STÆCHMANN OG SØN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Gunnar Kvistgaard i 20 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 4. januar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. januar 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. Damgaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
L. Damgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
IsoFirms ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
Profound Actives Europe ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022 -
Statera Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022
Blå bog (fortsat)
Gunnar har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
11.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - 23.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2018 - 23.12.2022
Reel ejer
11.01.2019 - 29.12.2022
Ejerandel: 25% -
Direktør
04.08.2015 - 23.12.2022
Bestyrelsesmedlem
26.04.2017 - 24.10.2022
Reel ejer
11.01.2019 - 29.12.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.07.1984 - 04.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Profound Actives Europe ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.096' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Profound Actives Europe ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.724' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.389' DKK (Profound Actives Europe ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 526' DKK (IsoFirms ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.729' DKK (IsoFirms ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.651' DKK (Profound Actives Europe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Linda Damgaard Kvistgaard.