Jes Ove Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1978 (45 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS GARAGEN (Direktør) |
Største overskud: | 1.481' DKK VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -124' DKK VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.545' DKK VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 9.476' DKK VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS GARAGEN (24 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved ApS GARAGEN (tidligere ApS CLAUS BILLESBØLLE, INGENIØR OG ENTREPRENØR) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jes Ove Jørgensen i 24 år 5 måneder, før stoppet den 7. april 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor dækservice. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIKE VISION ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BIKE VISION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2007
Tidslinje (40)
-
PARTEC DK A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012 -
PARTEC DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012 -
PARTEC HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2010
Registreringsdato: 27.08.2010
Blå bog (fortsat)
Jes har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2004 - 10.09.2012
Direktør
12.06.2009 - 10.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.05.2009 - 27.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.06.2009 - 03.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.07.2004 - 01.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BIKE CONNECTION ApS (Nu: BIKE VISION ApS) kunne fremvise et overskud på 253' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BIKE CONNECTION ApS (Nu: BIKE VISION ApS) kunne fremvise et underskud på 107' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 329' DKK (VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.545' DKK (VANLØSE CYKLER ApS (Nu: Ladcyklen.dk ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 185' DKK (BIKE CONNECTION ApS (Nu: BIKE VISION ApS)).