Anne Fjeldvig
Erhvervsaktiv: | 10. mar. 1995 - 31. dec. 2007 |
Karrieren startede hos: | FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.072' DKK FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (2020) |
Største underskud: | -391' DKK FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.079' DKK FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (2021) |
Største gæld: | 2.189' DKK FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af FJELDVIGS VANDVÆRK ApS (29 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1995 hos FJELDVIGS VANDVÆRK ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Anne Fjeldvig købte en andel af virksomheden den 10. marts 1995 og fik en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anne af: Susan Mc Ilquham Fjeldvig. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Anne nu besiddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor vandforsyning. Her mere end 29 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 85' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FJELDVIGS VANDVÆRK ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Fjeldvig VVS I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
FJELDVIGS VANDVÆRK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.1995
Tidslinje (5)
-
I/S Jydske Byejendomme XIV (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
I/S Jydske Byejendomme XIV (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2007
Registreringsdato: 01.06.2007 -
FJELDVIG VVS I/S (Nu: Fjeldvig VVS I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.1999
Registreringsdato: 02.01.1999
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,25% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.03.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,25% -
Stifter og Ejer
01.06.2007 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FJELDVIGS VANDVÆRK ApS fremviste et overskud på 1.072' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor FJELDVIGS VANDVÆRK ApS fremviste et underskud på 391' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Susan Mc Ilquham Fjeldvig.