Peter Indahl Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONALT PATENT-BUREAU (Ejer) |
Største overskud: | 15.055' DKK RIGENSGADE 11 A/S (2017) |
Største underskud: | -5.375' DKK KR 994 ApS (Nu: PIJ ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 37.804' DKK KR 994 ApS (Nu: PIJ ApS) (2022) |
Største gæld: | 41.728' DKK RIGENSGADE 11 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S (Nu: AWA Denmark A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af PIJ ApS (22 år 10 måneder) |
Det hele startede i 1997 ved INTERNATIONALT PATENT-BUREAU i rollen som Ejer. Peter Indahl Jensen købte en del af virksomheden d. 1. januar 1997 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Peter af: Christian Rosendal Simonsen, Søren Schønning og Knud Rosenstand Raffnsøe. Rollen som Ejer bestred Peter i 6 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PIJ ApS
Ejerandel: 100% -
Indahls ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FreeOfStrain ApS
Via PIJ ApS
Direktørposter (4)
-
Indahls ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2017 -
FreeOfStrain ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020 -
PIJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001 -
Matevani ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
FreeOfStrain ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
Matevani ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.10.2020
Registreringsdato: 18.10.2020 -
RIGENSGADE 11 A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2018
Registreringsdato: 19.09.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
18.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
11.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
05.11.2001 - Stadig aktiv
Direktør
21.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.06.2005 - 27.12.2018
Direktør
27.06.2005 - 19.09.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor RIGENSGADE 11 A/S kunne fremvise et overskud på 15.055' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KR 994 ApS (Nu: PIJ ApS) kunne fremvise et underskud på 5.375' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.356' DKK (INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S (Nu: AWA Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (Indahls ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.716' DKK (KR 994 ApS (Nu: PIJ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -478' DKK (FreeOfStrain ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Eva Højgaard Jensen.