Peder Hygum
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | P H MASKINFABRIK (Ejer) |
Største overskud: | 153' DKK P. H. MASKINFABRIK ApS (2022) |
Største underskud: | -251' DKK P. H. MASKINFABRIK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.107' DKK P. H. MASKINFABRIK ApS (2023) |
Største gæld: | 2.790' DKK P.H. Maskinfabrik Ejendomme ApS (Nu: Hygum Ejendomme ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos P. H. MASKINFABRIK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af P H MASKINFABRIK (24 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 hos P H MASKINFABRIK med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peder Hygum der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peder i 24 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hygum Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
P. H. MASKINFABRIK ApS
Via Hygum Holding ApS -
Hygum Ejendomme ApS
Via Hygum Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hygum Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2017 -
P. H. MASKINFABRIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
P.H. Maskinfabrik Ejendomme ApS (Nu: Hygum Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
P.H. Maskinfabrik Ejendomme ApS (Nu: Hygum Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2017
Registreringsdato: 02.08.2017 -
P. H. MASKINFABRIK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.07.2017
Registreringsdato: 27.07.2017
Blå bog (fortsat)
Peder har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.08.2017 - 11.06.2019
Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.06.2010 - 27.07.2017
Direktør og Reel ejer
30.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1986 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peder Hygum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hygum Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 598' DKK. Igennem holdingselskabet Hygum Holding ApS har Peder derfor også ejerandele i P. H. MASKINFABRIK ApS (100%) samt Hygum Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Peder Hygum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor P. H. MASKINFABRIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 153' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor P. H. MASKINFABRIK ApS kunne offentliggøre et underskud på 251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35' DKK (P. H. MASKINFABRIK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (P.H. Maskinfabrik Ejendomme ApS (Nu: Hygum Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.107' DKK (P. H. MASKINFABRIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (P.H. Maskinfabrik Ejendomme ApS (Nu: Hygum Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Brian Refsgaard Hygum.