Ole Damsbo
Karrieren startede hos: | MONSANTO DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 88.200' DKK O B T E C A/S (Nu: SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S) (2014) |
Største underskud: | -138.000' DKK O B T E C A/S (Nu: SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 233.090' DKK BJØRN THORSEN A/S (Nu: DANSCAN A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 218.553' DKK BJØRN THORSEN POLYMER A/S (Nu: BJØRN THORSEN A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos O B T E C A/S (Nu: SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S) (2019) |
Det hele startede for alvor for flere år siden ved MONSANTO DANMARK A/S (tidligere G. D. SEARLE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Damsbo i 41 år, før stoppet den 31. maj 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med kemiske produkter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. september 2001.
Bestyrelsesposter (1)
-
TYRS VÆLD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (69)
-
Ole Damsbo Grafik v/Ole Damsbo (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
Ole Damsbo Grafik v/Ole Damsbo (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
TYRS VÆLD ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 64 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
16.09.2021 - 18.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.09.2017 - 29.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1986 - 15.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2008 - 17.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Damsbo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved A/S PSE NR. 2144 (Nu: YOYO Global Freight CPH A/S) der præsenterede et overskud på 2.324' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved TYRS VÆLD ApS der præsenterede et underskud på 37' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år fra 1960 til 2001 hos MONSANTO DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 13.282' DKK (BJØRN THORSEN POLYMER A/S (Nu: BJØRN THORSEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.900' DKK (O B T E C A/S (Nu: SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 155.189' DKK (BJØRN THORSEN POLYMER A/S (Nu: BJØRN THORSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 364' DKK (TYRS VÆLD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Peter Højslev Petersen.