Jakob Billgren Friis
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ULRIK FRIIS BYGNINGSENTREPRISE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.263' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2022) |
Største underskud: | -16.346' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 63.489' DKK AVENY RØDOVRE A/S (2023) |
Største gæld: | 64.026' DKK AVENY RØDOVRE A/S (2016) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos AVENY RØDOVRE A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ULRIK FRIIS BYGNINGSENTREPRISE ApS (29 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1984 ved ULRIK FRIIS BYGNINGSENTREPRISE ApS (tidligere HAANDVÆRKER-TEAM, BYGNINGSFORBEDRING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Billgren Friis i 29 år, før stoppet den 9. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FIRMA JAKOB FRIIS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
E/F Frydendalsvej 5
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
SERVICEFIRMAET ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
E/F Frydendalsvej 5
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
AVENY RØDOVRE A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
AVENY RØDOVRE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.04.2018 - 28.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2009 - 01.01.2017
Direktør
02.01.2017 - 13.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AVENY RØDOVRE A/S kunne fremvise et overskud på 8.120' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor AVENY RØDOVRE A/S kunne fremvise et underskud på 1.285' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.811' DKK (SERVICEFIRMAET ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.880' DKK (BIRGER CHRISTENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.489' DKK (AVENY RØDOVRE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.712' DKK (SERVICEFIRMAET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Dennis Michael Jensin.