Susanne Tranberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIP GAVER I/S V/ANNI TRANBERG, SUSANNE TRANBERG THOMAS TRANBERG (Ejer) |
Største overskud: | 3.838' DKK VIP A/S (Nu: Smagssans A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.211' DKK VIP A/S (Nu: Smagssans A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.182' DKK ST HOLDING AF 1. OKTOBER 2005 ApS (Nu: Susanne Tranberg ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 6.458' DKK VIP A/S (Nu: Smagssans A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VIP A/S (Nu: Smagssans A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Susanne Tranberg ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i VIP GAVER I/S V/ANNI TRANBERG, SUSANNE TRANBERG THOMAS TRANBERG som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Thomas Tranberg, Anni Bella Tranberg at Susanne Tranberg stiftede VIP GAVER I/S V/ANNI TRANBERG, SUSANNE TRANBERG THOMAS TRANBERG den dag i oktober 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde Susanne i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Susanne Tranberg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Smagssans A/S
Via Susanne Tranberg ApS
Direktørposter (1)
-
Susanne Tranberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Smagssans A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
VIP A/S (Nu: Smagssans A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2016
Registreringsdato: 29.11.2016 -
VIP A/S (Nu: Smagssans A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
MINDCARE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2013
Registreringsdato: 30.12.2013
Blå bog (fortsat)
Susanne har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2000 - 19.12.2005
Bestyrelsesmedlem
20.12.2005 - 28.11.2016
Bestyrelsesmedlem
29.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2006 - 30.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2005 - 20.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 31.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ST HOLDING AF 1. OKTOBER 2005 ApS (Nu: Susanne Tranberg ApS) fremviste et overskud på 1.422' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ST HOLDING AF 1. OKTOBER 2005 ApS (Nu: Susanne Tranberg ApS) fremviste et underskud på 274' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Thomas Tranberg.