Niels-Henrik Sandholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER NIELS-HENRIK SANDHOLDT JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.429' DKK NØDDELUND ApS (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.999' DKK NØDDELUND ApS (2014) |
Største gæld: | 717' DKK NØDDELUND ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER NIELS-HENRIK SANDHOLDT JENSEN (39 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1985 ved GÅRDEJER NIELS-HENRIK SANDHOLDT JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels-Henrik Sandholt og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Niels-Henrik nu bestreddet i 39 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER NIELS-HENRIK SANDHOLDT JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (7)
Tidslinje (5)
-
NØDDELUND ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2016
Registreringsdato: 19.04.2016 -
Naturenergi Møn I/S v/Niels-Henrik Sandholt Jensen & Kjeld Villy Heising (Nu: Naturenergi Møn I/S v/Niels-Henrik Sandholt Jensen og Torben Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
Naturenergi Møn I/S v/Niels-Henrik Sandholt Jensen & Kjeld Villy Heising (Nu: Naturenergi Møn I/S v/Niels-Henrik Sandholt Jensen og Torben Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Niels-Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.03.1998 - 19.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NØDDELUND ApS kunne fremvise et overskud på 3.429' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels-Henrik' netværk er Per Brejtenstein Jensen.