Keld Aabjerg Augustinussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gartneriet Knoppen v/Keld Aabjerg Augustinussen (Ejer) |
Største overskud: | 483' DKK Knoppen Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -3.304' DKK Gartneriet Knoppen ApS (2023) |
Største egenkapital: | 18.415' DKK Knoppen Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 6.698' DKK Gartneriet Knoppen ApS (2022) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Gartneriet Knoppen ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gartneriet Knoppen v/Keld Aabjerg Augustinussen (30 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1991 i Gartneriet Knoppen v/Keld Aabjerg Augustinussen (tidligere Gartner Keld Aabjerg Augustinussen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Keld Aabjerg Augustinussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Keld i 30 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Knoppen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Gartneriet Knoppen ApS
Via Knoppen Holding ApS -
Knoppen Ejendomme ApS
Via Knoppen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Knoppen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
Knoppen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2021 -
Gartneriet Knoppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Gartner Keld Aabjerg Augustinussen (Nu: Gartneriet Knoppen v/Keld Aabjerg Augustinussen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021 -
Gartneriet Knoppen ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2021
Registreringsdato: 06.07.2021 -
Knoppen Ejendomme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2021
Registreringsdato: 06.07.2021
Blå bog (fortsat)
Keld har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.07.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.06.2021 - 06.07.2021
Direktør og Reel ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2021 - 06.07.2021
Direktør og Reel ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Keld Aabjerg Augustinussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Knoppen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.613' DKK. Igennem sit holdingselskab Knoppen Holding ApS har Keld dermed også ejerandele i Gartneriet Knoppen ApS (100%) & Knoppen Ejendomme ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Keld Aabjerg Augustinussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Knoppen Ejendomme ApS fremviste et overskud på 483' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Gartneriet Knoppen ApS fremviste et underskud på 3.304' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 483' DKK (Knoppen Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.304' DKK (Gartneriet Knoppen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.613' DKK (Knoppen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.539' DKK (Gartneriet Knoppen ApS).