Jens Gundorph Johansen
Karrieren startede hos: | H. F. HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.938' DKK TROLDMOSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.597' DKK TROLDMOSEN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.325' DKK J.J. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: J.J. HOLDING, HARNDRUP ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 29.237' DKK HARNDRUP FRUGTLAGER A/S (Nu: Frugt & Grønt Totalpak A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HARNDRUP FRUGTLAGER A/S (Nu: Frugt & Grønt Totalpak A/S) (2016-17) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos H. F. HOLDING A/S (tidligere HARNDRUP FRUGTLAGER A.M.B.A.) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Gundorph Johansen i 42 år 3 måneder, inden stoppet den 17. oktober 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020-21 kunne fremvise et overskud på 3.323' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.J. HOLDING, HARNDRUP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
J.J. HOLDING, HARNDRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TROLDMOSEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
TROLDMOSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
HARNDRUP FRUGTLAGER A/S (Nu: Frugt & Grønt Totalpak A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 67 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2004 - 16.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.02.2005 - 04.04.2024
Reel ejer
01.07.2019 - 01.07.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1957 - 17.10.1999
Bestyrelsesmedlem
18.10.1999 - 04.04.2024
Reel ejer
12.10.2000 - 30.06.2019
Reel ejer
01.07.2019 - 01.07.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 31.12.2019
Ejerandel: 50%
Jens Gundorph Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.J. HOLDING, HARNDRUP ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.325' DKK. Igennem sit holdingselskab J.J. HOLDING, HARNDRUP ApS har Jens dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Jens Gundorph Johansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TROLDMOSEN ApS fremviste et overskud på 6.938' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TROLDMOSEN ApS fremviste et underskud på 2.597' DKK.