Arthur Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDERSEN OG NØRGAARD BYGGEFIRMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 653' DKK ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) (2014) |
Største underskud: | -639' DKK ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 4.876' DKK ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) (2014) |
Største gæld: | 3.538' DKK NØRGAARD EJENDOMME 2001 ApS (Nu: REBILD UDLEJNING ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Arthur Nørgaard/Arthur Nør gaard Service (37 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1982 ved ANDERSEN OG NØRGAARD BYGGEFIRMA ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Arthur Nørgaard i 5 år 8 måneder, før stoppet den 15. september 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. august 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejer Arthur Nørgaard/Arthur Nør gaard Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AN SERVICE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AN SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2004
Ejendomme (9)
Tidslinje (35)
-
ANR INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
ANR INVEST ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019 -
ANR INVEST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2014
Registreringsdato: 18.03.2014
Blå bog (fortsat)
Arthur har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2014 - 20.04.2022
Reel ejer
18.03.2014 - 29.01.2019
Ejerandel: 51% -
Direktør
21.12.2001 - 11.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1989 - 11.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) kunne fremvise et overskud på 653' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS) kunne fremvise et underskud på 639' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 186' DKK (NØRGAARD EJENDOMME 2001 ApS (Nu: REBILD UDLEJNING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 194' DKK (ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.337' DKK (ARTHUR NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: AN SERVICE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.613' DKK (NØRGAARD EJENDOMME 2001 ApS (Nu: REBILD UDLEJNING ApS)).