Jan Marinus Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENTS AUTOLAKERING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.655' DKK BRØNDBY AUTOLAKERING ApS (Nu: JMS Invest ApS) (2017) |
Største underskud: | -725' DKK JAN SØRENSEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 16.860' DKK JAN SØRENSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.684' DKK BRØNDBY AUTOLAKERING ApS (Nu: JMS Invest ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAN SØRENSEN HOLDING ApS (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1986 ved BENTS AUTOLAKERING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Marinus Sørensen i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 12. oktober 1993.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor autolakererier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JMS Invest ApS
Via JAN SØRENSEN HOLDING ApS -
Lupinborg Invest ApS
Via JAN SØRENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JMS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2000 -
JAN SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2000
Tidslinje (13)
-
BRØNDBY AUTOLAKERING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
BRØNDBY AUTOLAKERING ApS (Nu: JMS Invest ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2009
Registreringsdato: 10.01.2009 -
EJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2005
Registreringsdato: 24.05.2005
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1994 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2000 - 10.01.2009
Direktør
14.02.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2003 - 24.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Marinus Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAN SØRENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.175' DKK. Gennem sit holdingselskab JAN SØRENSEN HOLDING ApS har Jan dermed også andele i JMS Invest ApS (100%) og Lupinborg Invest ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Marinus Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BRØNDBY AUTOLAKERING ApS (Nu: JMS Invest ApS) landede et overskud på 10.655' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JAN SØRENSEN HOLDING ApS landede et underskud på 725' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.055' DKK (JAN SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.175' DKK (JAN SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.282' DKK (BÆK'S AUTOLAKERING KØGE ApS (Nu: Lupinborg Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Kenneth Sørensen.