Esben Haabendal
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Esben Haabendal Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.109' DKK Geanix ApS (2023) |
Største underskud: | -22' DKK Tai Horses ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.214' DKK Geanix ApS (2020) |
Største gæld: | 646' DKK Geanix ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Geanix ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ulstruplund I/S v/Esben og Heidi Haabendal (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 i Hr Esben Haabendal Sørensen (tidligere Haabendal Data v/Esben Haabendal Sørensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Esben Haabendal der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Esben i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ulstruplund I/S v/Esben og Heidi Haabendal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Haabendal Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Geanix ApS
Via Haabendal Holding ApS -
Tai Horses ApS
Via Haabendal Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Geanix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Haabendal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2019 -
Tai Horses ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Tai Horses ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022 -
Haabendal Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
Haabendal Holding IVS (Nu: Haabendal Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022
Blå bog (fortsat)
Esben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.02.2019 - 14.06.2022
Direktør
01.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter og Ejer
03.01.2019 - 14.06.2022
Direktør og Reel ejer
03.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Esben Haabendal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Haabendal Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 724' DKK. Gennem holdingselskabet Haabendal Holding ApS har Esben derfor også andele i Geanix ApS (33.34-49.99%) & Tai Horses ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Esben Haabendal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Geanix ApS kunne fremvise et overskud på 2.109' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tai Horses ApS kunne fremvise et underskud på 22' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.109' DKK (Geanix ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (Tai Horses ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 724' DKK (Haabendal Holding IVS (Nu: Haabendal Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Tai Horses ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Heidi Haabendal.